Reports for Alex Franz Amstad
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alex Franz Amstad
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005600030, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vorsorgestiftung der MitarbeiterInnen der Bindella Gruppe, in Zürich, CHE-109.740.753, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258316).
Name neu:
Vorsorgestiftung der MitarbeiterInnen der Bindella Gruppe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 17.08.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesendanger, Thomas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Potts, Jacques, von Lucens, in Unterengstringen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Oulens-sur-Lucens, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amstad, Alex, von Beckenried, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggenberger, Reto, von Grabs, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hüppi, Catia, von Gommiswald, in Bülach, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Walter, von Riedholz, in Dällikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Niederwil (SO), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3348555, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bindella Immobilien AG, in Zürich, CHE-101.634.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250149).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieffel, Patrick George, von Zürich, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstad, Alex Franz, von Beckenried, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hilpertshauser, Judith, von Dielsdorf, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6534484, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vorsorgestiftung der MitarbeiterInnen der Bindella Gruppe, in Zürich, CH-020.7.900.535-4, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 44, Publ. 4797838). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adam, Hans Peter, von Utzenstorf, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstad, Alex, von Beckenried, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Christian, von Langnau im Emmental, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrarolo, Maria, von Döttingen, in Meikirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.