Reports for Lukas Franz Ambühl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lukas Franz Ambühl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005651593, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
PILU Immo AG, in Menznau, CHE-112.180.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633482).
Domizil neu:
Jungholzstrasse 1, 6123 Geiss.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambühl, Lukas Franz, von Werthenstein, in Werthenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menznau];
Ambühl, Pia Maria, von Escholzmatt-Marbach und Werthenstein, in Werthenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menznau].
Publication number: 2876887, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Inoplan GmbH, in Menznau, CHE-111.717.350, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2008, Publ. 4763520).
Statutenänderung:
30.05.2016. Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Pilu Immobilien GmbH, in Menznau (CHE-112.180.079), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambühl, Lukas, von Werthenstein, in Menznau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Ambühl, Pia, von Werthenstein und Escholzmatt-Marbach, in Menznau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: von Escholzmatt und Werthenstein, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Publication number: 2573151, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Inoplan Küchen GmbH, in Wolhusen, CHE-189.214.483, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, Publ. 6180984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambühl, Lukas, von Werthenstein, in Menznau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ambühl, Pia, von Escholzmatt und Werthenstein, in Menznau, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nrejaj, Eduart, von Nebikon, in Nebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.