Christian Zollinger
domiciled in Obfelden, from Gossau (ZH) Active mandates: Elektro Lang GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christian Zollinger", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Zollinger"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Zollinger", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Zollinger"
|
|
Christian Zollinger
domiciled in Männedorf, from Männedorf Active mandates: Aktiengesellschaft Florhof, LANDI Zürichsee AG and more Connected persons: Hans-Peter Bareth, Benjamin Meier, August Pünter and more You can stay up to date through "Christian Zollinger", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Zollinger"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Zollinger", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Zollinger"
|
Places where people with the name Christian Zollinger live
Sectors in which people with the name Christian Zollinger work
Other construction
Operation of other financial institutions
Trading with various goods
Management of real estate portfolio properties
Operation of general healthcare facilities
Gardening and landscaping
Other construction
Operation of other financial institutions
Trading with various goods
Management of real estate portfolio properties
Operation of general healthcare facilities
Gardening and landscaping
Private persons with the name Christian Zollinger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Zollinger
Publication number: HR02-1006112403, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 155 vom 13.08.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 34'755 vom 08.08.2024 Aktiengesellschaft Florhof, in Stäfa, CHE-103.988.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2024, Publ. 1006105075).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zollinger, Christian, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1006105075, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aktiengesellschaft Florhof, in Hombrechtikon, CHE-103.988.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005551885).
Statutenänderung:
30.07.2024.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Tränkebachstrasse 42, 8712 Stäfa.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von kommerziellen und finanziellen Geschäften aller Art, die Beteiligung an anderen Gesellschaften sowie Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des gesellschaftlichen Zweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pünter, Regula, von Bubikon, in Hombrechtikon, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dändliker, Roger, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beck, Fritz, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klasic, Danijela, österreichische Staatsangehörige, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pünter, August, von Stäfa, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bareth, Hans-Peter, von Horgen, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dändliker, Martin, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Benjamin, von Hombrechtikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zollinger, Christian, von Männedorf, in Männedorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Urs, von Wagenhausen, in Romanshorn, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachofen, Nadja, von Maur, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Panovic, Zoran, von Stäfa, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1006083856, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LANDI Zürichsee AG, in Stäfa, CHE-105.785.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912084).
Statutenänderung:
05.06.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wetli, Samuel, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetli, Martin, von Männedorf, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zollinger, Christian, von Männedorf, in Männedorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, Benjamin, von Hombrechtikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bareth, Hans Peter, von Horgen, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jörger-Bösch, Katharina, von Nesslau, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].