Annamarie Schnider
domiciled in Näfels, from Appenzell Active mandates: Marienkirche Mollis Connected persons: Stanislav Weglarzy, Ernst Müller, Rita Argenti-Frefel and more You can stay up to date through "Annamarie Schnider", please log in or register free of charge.You are now following "Annamarie Schnider"
Credit rating You can stay up to date through "Annamarie Schnider", please log in or register free of charge.You are now following "Annamarie Schnider"
|
Places where people with the name Annamarie Schnider live
Sectors in which people with the name Annamarie Schnider work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Annamarie Schnider
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Annamarie Schnider
Publication number: HR02-1005358709, Commercial Registry Office Glarus
Schuldenberatung Glarnerland, in Glarus Süd, CHE-113.068.746, Verein (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Barbara, von Sumiswald, in Schwändi bei Schwanden (Glarus Süd), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Annamarie, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Alfred, von Glarus Süd, in Betschwanden (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3200667, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Marienkirche Mollis, in Glarus Nord, CHE-109.843.548, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7040046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosak, Pius, polnischer Staatsangehöriger, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Annamarie, von Appenzell, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schnider, Annemarie, von Appenzell und Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord)];
Eichhorn, Harald Kurt Otto, von Unteriberg, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2280731, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Verein Fachstelle für Schuldenfragen Glarus, in Glarus Nord, CHE-113.068.746, Verein (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2014, Publ. 1547687).
Statutenänderung:
18.05.2015.
Name neu:
Schuldenberatung Glarnerland.
Zweck neu:
Der Verein führt eine Schuldenberatungsstelle. Diese unterstützt öffentliche und private soziale Stellen bei der Bearbeitung von Schuldenproblemen. Sie übernimmt im Kanton Glarus die Beratung von überschuldeten natürlichen Personen und die Sachwalterschaft gemäss Art. 333ff. des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG). Sie berät überschuldete natürliche Personen oder solche, denen unmittelbar Überschuldung droht. Die Beratungsstelle übernimmt gegen Entschädigung für natürliche Personen Schuldensanierungen und entwickelt eine einheitliche Sanierungspraxis. Der Verein informiert die Öffentlichkeit über Schuldenfragen und versucht, Einfluss auf gesetzliche Rahmenbedingungen zur Verhinderung von Überschuldungen bzw. zum Schutze Verschuldeter zu nehmen. Der Verein beschafft finanzielle Mittel, um Schuldensanierungen durchzuführen (Fonds de Roulement) und verwaltet diese Mittel zweckmässig.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Für Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur dessen Vermögen. Jede persönliche Haftung der Mitglieder über ihren Mitgliederbeitrag hinaus ist ausgeschlossen.].Organisation neu: [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geändeter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Annamarie, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Schnider-Fischli, Annamarie, von Glarus Nord und Appenzell, in Filzbach (Glarus Nord)].