Jean-Marc Pradervand
domiciled in Céligny, from Céligny and Corcelles-près-Payerne Active mandates: Société Coopérative de laiterie et d'agriculture de Céligny Connected persons: Florian Baudet, Jean Ulrich Widmer You can stay up to date through "Jean-Marc Pradervand", please log in or register free of charge.You are now following "Jean-Marc Pradervand"
Credit rating You can stay up to date through "Jean-Marc Pradervand", please log in or register free of charge.You are now following "Jean-Marc Pradervand"
|
Places where people with the name Jean-Marc Pradervand live
Sectors in which people with the name Jean-Marc Pradervand work
Production of comestibles
Production of comestibles
Private persons with the name Jean-Marc Pradervand
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jean-Marc Pradervand
Publication number: 1023051, Commercial Registry Office Berne, (36)
W. Ottiger AG, à Bannwil, CH-020.3.919.407-1, société anonyme (No. FOSC 36 du 21.02.2011, p. 5, Publ. 6042454).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Brulhart, Michel, ressortissant français, à Saint-Jean-de-Gonville (FR), administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Pradervand, Jean-Marc, de Céligny, à Céligny, administrateur, avec signature collective à deux;
Siegwart, Pierre, de Saas Almagell, à Vufflens-le-Château, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Berlie, Olivier, de La Rippe, à La Rippe, président, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature individuelle];
Treboux, Bernard, de Bassins, à Bassins, vice-président, avec signature collective à deux;
Dubettier, Laurent, ressortissant français, à Beaumont (FR), secrétaire, avec signature collective à deux;
Borella, Jean, de Genève, à Confignon, avec signature collective à deux.
Publication number: 6534708, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swissgenetics Genossenschaft, in Zollikofen, CH-035.5.014.837-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2010, S. 5, Publ. 5515472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthardt, Urs, von Arlesheim, in Pfeffingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Constantin, Jean-Luc, von Ayent, in Ayent, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pradervand, Jean-Marc, von Céligny, in Céligny, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savary, Dominique, von Sâles, in Sâles, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Bachmann, Albert, von Belp, in Estavayer-le-Lac, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rotzer, Christoph, von Gampel-Bratsch, in Salgesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rubin, Christian, von Reichenbach im Kandertal, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6042454, Commercial Registry Office Berne, (36)
W. Ottiger AG, précédemment à Dietikon, CH-020.3.919.407-1, société anonyme (No. FOSC 186 du 24.09.2010, p. 22, Publ. 5825820).
Statuts originaires:
05.05.1980.
Modification des statuts:
07.02.2011.
Nouveau siège:
Bannwil.
Nouvelle adresse:
Neufeldweg 1, 4913 Bannwil.
Nouveau but:
La société a pour but le commerce de produits laitiers, en particulier de fromages, et d'autres produits alimentaires. La société peut prendre des participations dans d'autres sociétés, acquérir des immeubles et exercer toutes les activités nécessaires à la réalisation de son but principal.
Aktienkapital:
CHF 320'000.00.
Liberierung:
CHF 320'000.00.
Aktien:
260 actions nominatives à CHF 1'000.00, 600 actions nominatives à CHF 100.00.
Nouveaux faits qualifiés:
CHF 86'000.-- sind durch Verrechnung liberiert (comme précédemment);
Fusionsbeschluss vom 5.10.1978 mit der 'De Boer AG', in Zürich. Aktiven und Passiven der vorgenannten Gesellschaft sind gemäss Bilanz per 31.12.1977 im Sinne von Art. 748 OR an die 'W. Ottiger AG' übergegangen, und zwar zum Preise von CHF 204'388.02, von dem CHF 60'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden (comme précédemment);
[La disposition statutaire sur la reprise de biens lors de la fondation est abrogée] [biffé: Aktiven und Passiven der Kommanditgesellschaft 'J. Müdespacher & Co', in Zürich, zum Preise von CHF 13'141.40, welcher bar bezahlt wurde.].Publikationsorgan: FOSC.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit, en recommandé ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts.
Inscription ou modification de personne(s):
Berlie, Olivier, de La Rippe, à La Rippe, président, avec signature individuelle (comme précédemment);
Brulhart, Michel, ressortissant français, à Saint-Jean-de-Gonville (FR), administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire (comme précédemment);
Pradervand, Jean-Marc, de Céligny, à Céligny, administrateur, avec signature collective à deux (comme précédemment);
Siegwart, Pierre, de Saas Almagell, à Vufflens-le-Château, administrateur, avec signature collective à deux et secrétaire, avec signature collective à deux (comme précédemment);
Brodard, André, de La Roche, à Marsens, avec signature collective à deux (comme précédemment);
Charvet, Pierre, ressortissant français, à Archamps (FR), avec signature collective à deux (comme précédemment);
Daloz, Marc, ressortissant français, à Pougny (FR), avec signature collective à deux (comme précédemment);
Guys, Alain, ressortissant français, à Divonne-les-Bains (FR), avec signature collective à deux (comme précédemment);
Helbling, Albert, de Walperswil, à Collonge-Bellerive, avec signature collective à deux (comme précédemment);
Jakob, Laurence, de Trub, à Villars-sur-Glâne, avec signature collective à deux (comme précédemment);
Lagresle, Alban, ressortissant français, à Saint-Julien-en-Genevois (FR), avec signature collective à deux (comme précédemment);
Pouly, Charly, de Les Cullayes, à Meyriez, avec signature collective à deux (comme précédemment);
Vonwyl, Andreas, de Winterthur, à Lindau, avec signature collective à deux (comme précédemment);
PricewaterhouseCoopers SA, à Genève, organe de révision (comme précédemment).