Erika Mettler-Jenni
domiciled in Küsnacht, from Zürich and Dörflingen Active mandates: Namib Immobilien AG Connected persons: Christian Georg Jenny, Alexander Philipp Jenny, Dieter Herbert Jenny and more You can stay up to date through "Erika Mettler-Jenni", please log in or register free of charge.You are now following "Erika Mettler-Jenni"
Credit rating You can stay up to date through "Erika Mettler-Jenni", please log in or register free of charge.You are now following "Erika Mettler-Jenni"
|
Places where people with the name Erika Mettler-Jenni live
Sectors in which people with the name Erika Mettler-Jenni work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Erika Mettler-Jenni
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erika Mettler-Jenni
Publication number: 3135621, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Schiabach AG, in Davos, CHE-107.059.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2009, Publ. 4863024).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler-Jenni, Erika, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stettlen];
Wildhaber, Ueli, von Flums, in Gossau (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich (CH-020.3.020.876-5)];
Jenny, Alexander, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Christian, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Thomas, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3954678, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Schiabach AG, in Davos, CH-350.3.004.908-2, Nutzbarmachung der am Schiabach in Davos gelegenen, in ihrem Eigentum stehenden Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2005, S. 7, Publ. 2622564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Nino, von Davos, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Curia Treuhand AG, in Chur, Revisionsstelle;
Lüthi-Künzli, Catrin, von Davos, in Allschwil, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Christoph Peter, von Davos, in Davos, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Dieter, von Zollikon und Iffwil, in Meilen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mettler-Jenni, Erika, von Zürich, in Stettlen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Syz-Jenni, Helga, von Knonau, in Grüningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
CJC Treuhand und Management GmbH, in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 3166332, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Namib Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.918.428-9, Erwerb und Verkauf von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2004, S. 25, Publ. 2212794).
Statutenänderung:
1.12.2005.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Arborea Verlag AG, in Zürich (CH-020.3.921.135-4), gemäss Fusionsvertrag vom 01.12.2005 und Bilanz per 30.06.2005. Aktiven von CHF 1'782'483.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 888'012.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.-- [bisher: CHF 50'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.--.
Aktien neu:
150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Dieter, von Zollikon und Iffwil, in Meilen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Mettler-Jenni, Erika, von Zürich, in Stettlen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Syz-Jenni, Helga, von Knonau, in Grüningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.