Jeremias Meier
domiciled in Ebnat-Kappel, from Lommiswil and Bellach Active mandates: SalesPIaybook AG, session.vc AG and more Connected persons: Manuel Michael Hartmann, Philippe Alexander Bubb, Martin Hans Altorfer and more You can stay up to date through "Jeremias Meier", please log in or register free of charge.You are now following "Jeremias Meier"
Credit rating You can stay up to date through "Jeremias Meier", please log in or register free of charge.You are now following "Jeremias Meier"
|
Places where people with the name Jeremias Meier live
Sectors in which people with the name Jeremias Meier work
Services regarding management consulting
Services for banks and credit institutions
Trading in consumer goods
Operation of other financial institutions
Services regarding management consulting
Services for banks and credit institutions
Trading in consumer goods
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Jeremias Meier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jeremias Meier
Publication number: HR02-1005807908, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Amplo AG, in Zürich, CHE-131.786.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646780).
Firma neu:
Amplo AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Amplo SA en liquidation) (Amplo Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Tanja, von Zürich, in Horgen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Jeremias, von Lommiswil, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uitterdijk, Niels, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Oliver, von Rebstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brauchli, Simon, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005538895, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Amplo AG, in Zürich, CHE-131.786.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2022, Publ. 1005509417).
Statutenänderung:
05.08.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 116'743.25 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 56'743.25 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
11'674'325 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.08.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 170'000.00 verrechnet, wofür 380'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.08.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Jeremias, von Lommiswil, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uitterdijk, Niels, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Purmerend (NL)].
Publication number: HR02-1005535461, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SalesPIaybook AG, in Schlieren, CHE-393.765.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236656).
Statutenänderung:
28.07.2022.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SalesPIaybook SA) (SalesPIaybook Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Verkauf, Geschäftsmodellinnovation, Unternehmensberatung, Informatik und Produktmanagement, insbesondere für Jungunternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 118'539.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 68'539.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 185'390 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed) [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Manuel Michael, von Villnachern, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meier, Jeremias, von Lommiswil, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.