Moritz Maier
domiciled in Boll, from Schöftland Active mandates: Xpeer GmbH, Kuhteilen Beef GmbH and more Connected persons: Sergey Bezborodov, Anastassiya Maier You can stay up to date through "Moritz Maier", please log in or register free of charge.You are now following "Moritz Maier"
Credit rating You can stay up to date through "Moritz Maier", please log in or register free of charge.You are now following "Moritz Maier"
|
Places where people with the name Moritz Maier live
Sectors in which people with the name Moritz Maier work
IT services
Trading in food products
Services regarding management consulting
IT services
Trading in food products
Services regarding management consulting
Private persons with the name Moritz Maier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Moritz Maier
Publication number: HR02-1006107238, Commercial Registry Office Zug, (170)
Xpeer GmbH, in Baar, CHE-206.191.081, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004682966).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bezborodov, Sergey, kasachischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Maier, Moritz, von Schöftland, in Vechigen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004674172, Commercial Registry Office Berne, (36)
Five Informatik AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-106.305.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3395801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Moritz, von Schöftland, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brbot, Tomislav, von Luterbach, in Biberist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Isch, Nicola Crispino, von Rüttenen, in Rüttenen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Salzmann, Jvo, von Signau, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3412811, Commercial Registry Office Zug, (170)
Xpeer GmbH, in Baar, CHE-206.191.081, c/o offinea Business Center AG, Rathausstrasse 14, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.03.2017.
Zweck:
Erbringung von Informatik-Dienstleistungen, insbesondere Planung, Entwicklung, Betrieb und Vertrieb von Software-Produkten sowie Beratung, Konzeption und Realisierung von Informatik-Projekten und Handel mit Informatik-Produkten, ferner Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Marketing, PR, Kommunikation sowie Unternehmens- und Managementberatung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 24.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Maier, Moritz, von Schöftland, in Vechigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.