Tomas Hruz
domiciled in Adliswil, from Adliswil Active mandates: Oncobit AG Connected persons: Claudia Scheckel, Christian Schilling, Rudolf Walter Gygax and more You can stay up to date through "Tomas Hruz", please log in or register free of charge.You are now following "Tomas Hruz"
Credit rating You can stay up to date through "Tomas Hruz", please log in or register free of charge.You are now following "Tomas Hruz"
|
Places where people with the name Tomas Hruz live
Sectors in which people with the name Tomas Hruz work
Manufacturing of medical goods
Manufacturing of medical goods
Private persons with the name Tomas Hruz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Tomas Hruz
Publication number: HR02-1005384158, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NEBION AG, in Zürich, CHE-114.089.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruissem, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bleuler, Stefan, von Zollikon, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hruz, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solomon, Noam, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacobstein, Mark Williams, amerikanischer Staatsangehöriger, in Stanford (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005166270, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oncobit AG, in Zürich, CHE-193.564.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005021966).
Statutenänderung:
14.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Entwicklung und Verkauf von Produkten im Bereich von "Digital Health" sowie aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.
Aktienkapital neu:
CHF 187'205.00 [bisher: CHF 124'406.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 187'205.00 [bisher: CHF 124'406.00].
Aktien neu:
133'554 Namenaktien zu CHF 1.00 und 53'651 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 24'406 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.04.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.10.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheckel, Dr. Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Rudolf, von Bern, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hruz, Tomas, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schilling, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöner, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Newton MS / (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005021966, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oncobit AG, in Zürich, CHE-193.564.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939219).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hruz, Tomas, von Adliswil, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: slowakischer Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bleuler, Stefan, von Zollikon, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Scheckel, Dr. Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.