Julie Gay-Crosier
domiciled in 1921 Martigny-Combe, from Martigny-Combe Active mandates: Fonds de prévoyance pour le personnel de Veuthey et Cie SA Connected persons: Julien Da Costa Silva, David Schmid, Christian Veuthey You can stay up to date through "Julie Gay-Crosier", please log in or register free of charge.You are now following "Julie Gay-Crosier"
Credit rating You can stay up to date through "Julie Gay-Crosier", please log in or register free of charge.You are now following "Julie Gay-Crosier"
|
Places where people with the name Julie Gay-Crosier live
Sectors in which people with the name Julie Gay-Crosier work
Operation of an pension fund
Operation of an pension fund
Private persons with the name Julie Gay-Crosier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Julie Gay-Crosier
Publication number: HR02-1006078788, Commercial Registry Office Valais, (621)
GeoNeo SA, à Trient, CHE-443.153.128, société anonyme (No. FOSC 80 du 25.04.2024, Publ. 1006018215).
Nouvelle raison sociale:
GeoNeo SA en liquidation.
Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts].
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 14.06.2024.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zufferey Fadi, Ariane, de Sierre, à Sierre, présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Gay-Crosier, Julien, de Trient, à Trient, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle].
Publication number: HR01-1006018215, Commercial Registry Office Valais, (621)
GeoNeo SA, à Trient, CHE-443.153.128, Taque 7, 1929 Trient, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
10.04.2024.
But:
La société a pour but d'effectuer des prestations dans le domaine de la géomatique et de la construction. La société peut effectuer des opérations d'investissement, d'achat, de vente, de courtage, d'étude, de promotion, de gérance, de financement, de mises en valeur et de constructions immobilières, commerciales ou locatives, en Suisse et à l'étranger;
réaliser tous plans, projets et plans financiers pour l'exécution de travaux de construction;
exécuter ou faire exécuter et surveiller tous travaux de construction;
importer, exporter et distribuer, tant pour son compte que pour le compte de tiers, des matériaux, des éléments de construction et des installations, y compris tous accessoires et objets annexes. Elle peut effectuer toutes opérations en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Elle pourra également accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution ou garantir tout engagement pris par ses actionnaires ou des tiers.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC, par courrier ou par courriel. Selon déclaration du 10.04.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Zufferey Fadi, Ariane, de Sierre, à Sierre, présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Gay-Crosier, Julien, de Trient, à Trient, vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle.