Tobias Bosshard
domiciled in Rapperswil BE, from Bauma Active mandates: Verein indicamino Connected persons: Andrea Müller Kuhn, Adrian Schenk-Notter, Ruth Schenk-Notter and more You can stay up to date through "Tobias Bosshard", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Bosshard"
Credit rating You can stay up to date through "Tobias Bosshard", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Bosshard"
|
Places where people with the name Tobias Bosshard live
Sectors in which people with the name Tobias Bosshard work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Tobias Bosshard
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Tobias Bosshard
Publication number: 4342185, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Verein indicamino, in St. Margrethen, CHE-114.607.060, Verein (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3893729).
Statutenänderung:
10.03.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Tobias, von Bauma, in Rapperswil BE, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Füllemann, Hanspeter, von Berlingen, in Wetzikon ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Peter, von Dürrenroth, in Gossau ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Adrian, von Eggiwil, in Erlen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Tanner, Rainer Johannes, von Appenzell, in Wittenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3893729, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Verein indicamino, in St. Margrethen, CHE-114.607.060, Verein (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573541).
Statutenänderung:
23.09.2017.
Mittel neu:
Freiwillige Spendengelder und Jahresbeitrag der Mitglieder von mind. CHF 100.-- [bisher: Mittel: Freiwillige Spendengelder und Jahresbeitrag der Mitglieder von CHF 100.--].Organisation neu: [Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giese, Lucas, von Ramlinsburg, in Emmen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chavez, Efer, von Blumenstein, in Wattenwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Andreas, von Rohrbachgraben, in Konolfingen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meierhofer, Jonathan, von Zürich, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siemens Ens, Korni, von Arni BE, in Berneck, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Vetsch, Andreas, von Grabs, in Davos, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inauen, Angela, von Appenzell, in Saland (Bauma), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Fritschi, Tomas, von Flaach, in Schlatt TG, Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, Tobias, von Bauma, in Rapperswil BE, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4611616, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tobias Bosshard, in Köniz, CH-036.1.042.715-6, Büschiackerstrasse 10, 3098 Schliern bei Köniz, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Beratungs- und Schulungsdienstleistungen für Firmen und Privatpersonen.
Eingetragene Personen:
Bosshard, Tobias, von Sternenberg, in Schliern bei Köniz (Köniz), Inhaber, mit Einzelunterschrift.