Erwin Beeler
domiciled in Schänis, from Schänis Active mandates: Käsereigenossenschaft Schänis Connected persons: Ernst Wirth, Thomas Marty You can stay up to date through "Erwin Beeler", please log in or register free of charge.You are now following "Erwin Beeler"
Credit rating You can stay up to date through "Erwin Beeler", please log in or register free of charge.You are now following "Erwin Beeler"
|
Places where people with the name Erwin Beeler live
Sectors in which people with the name Erwin Beeler work
Production of comestibles
Production of comestibles
Private persons with the name Erwin Beeler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erwin Beeler
Publication number: 1116831, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Käsereigenossenschaft Schänis, in Schänis, CH-320.5.005.697-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2013, Publ. 1050163).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Ernst, von Bauma, in Schänis, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Einzelunterschrift];
Beeler, Erwin, von Schänis, in Schänis, Vizepräsident der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Thomas, von Schänis, in Schänis, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5797298, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Käsereigenossenschaft Schänis, in Schänis, CH-320.5.005.697-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2009, S. 12, Publ. 5254482).
Domizil neu:
c/o Simon Büchler, Steinerriet, 8718 Schänis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler, Erwin, von Schänis, in Schänis, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seliner, Daniel, von Schänis, in Schänis, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hegner, Rudolf genannt Ruedi, von Vorderthal, in Schänis, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Simon, von Appenzell, in Schänis, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Holdener, Guido, von Oberiberg, in Schänis, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisüli, Stefan, von Amden, in Schänis, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Alois, von Schänis, in Schänis, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Käsereigenossenschaft Schänis, in S c h ä n i s, bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.1995, S. 333).
Statutenänderung:
24.07.1998.
Domizil neu:
c/o Erwin Beeler , Zaun, 8718 Schänis.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht [bisher: Haftung: Mit persönlicher Haftbarkeit] [gestrichen: Haftung: Nachschusspflicht bei Bilanzverlusten].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glarner, Albert, von Schänis, in Schänis , Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seliner, Alois, von Schänis, in Schänis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Erwin, von Schänis, in Schänis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hegner, Rudolf genannt Ruedi, von Vorderthal, in Schänis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Ernst, von Bauma, in Schänis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.