Reports for St. Georg Betriebs GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout St. Georg Betriebs GmbH
- St. Georg Betriebs GmbH is active in the industry «Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses» and is currently active. The legal headquarters are in Luzern.
- The management of the company St. Georg Betriebs GmbH, which was founded on the 29.10.2020, consists of 3 persons.
- The company has last changed their commercial register entry on 15.02.2022, under «Notifications» you will find all changes.
- The company St. Georg Betriebs GmbH is registered under the UID CHE-412.243.362.
- There are 11 other active companies registered at the same address. These include: ANLIKER BEWEGT AG, G & P Cruise Hotel Management GmbH, Zweigniederlassung Luzern, G&K Beteiligungen AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
29.10.2020
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Luzern
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.4.810.698-0
UID/VAT
CHE-412.243.362
Sector
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Restaurants und Hotels, den Handel mit Wein und die Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In und Ausland Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
MOORE STEPHENS LUZERN AG | Luzern | 03.11.2020 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: St. Georg Betriebs GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005405737, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
St. Georg Betriebs GmbH, in Luzern, CHE-412.243.362, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2021, Publ. 1005164907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hahn, Matthias Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetmoos, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005164907, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
St. Georg Betriebs GmbH, in Luzern, CHE-412.243.362, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfinger Kunz, Tina, von Emmen, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR01-1005013568, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
St. Georg Betriebs GmbH, in Luzern, CHE-412.243.362, Brünigstrasse 20, 6005 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.10.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Restaurants und Hotels, den Handel mit Wein und die Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In und Ausland Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
gueglerkress ag (CHE-221.741.712), in Luzern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gügler, Urs, von Risch, in Ennetmoos, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Kress, Barbara Margareta Theresia, von Ennetmoos, in Ennetmoos, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
MOORE STEPHENS LUZERN AG (CHE-436.958.983), in Luzern, Revisionsstelle;
Hahn, Matthias Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetmoos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wolfinger Kunz, Tina, von Emmen, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.