About Pullmann AG
- Pullmann AG is currently active and the industry «Car dealership». The legal headquarters are in Vaduz.
- The management of the company Pullmann AG consists of 0 persons. The foundation of the company took place on 23.07.2008.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 26.02.2010.
Commercial register information
Legal headquarters of the company
Vaduz
Sector
Car dealership
Purpose (Original language)
Design, Technik und Hosting von Web-Sites, Internet-Inhalten und Werbeplattformen; Internet- Agentur; Erbringung von Multimedia-Dienstleistungen; Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Internet. Ausarbeiten von Konzepten und Projekten für Medien- und Kommunikationsunternehmen sowie die damit verbundene Beratung. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Entwicklung, den Verkauf und die Distribution von Medien- und Verlagsprodukten, den Verkauf von Marketingberatungen und ähnliche Dienstleistungen, den Handel mit Verlags- und Medienlizenzen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Ownership structure
Holdings
Latest notifications for Pullmann AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 20095025, (1)
Firmenindex GBOERA, 26.02.2010, 2010 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 26.02.2010 Pullmann AG, Vaduz (FL-0002.295.166-5) Statutenänderung laut Beschluss der Generalversammlung vom 10.02.2010.
Zustelladresse:
Altenbach 1, 9490 Vaduz.
Zweck:
Design, Technik und Hosting von Web-Sites, Internet-Inhalten und Werbeplattformen;
Internet- Agentur;
Erbringung von Multimedia-Dienstleistungen;
Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Internet. Ausarbeiten von Konzepten und Projekten für Medien- und Kommunikationsunternehmen sowie die damit verbundene Beratung. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Entwicklung, den Verkauf und die Distribution von Medien- und Verlagsprodukten, den Verkauf von Marketingberatungen und ähnliche Dienstleistungen, den Handel mit Verlags- und Medienlizenzen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen..
Wurde bestellt:
Revisionsstelle, Karl-Heinz Hemmerle, 9497 Triesenberg, Liechtenstein.
Heimatland:
Liechtenstein.
Wurde bestellt:
Revisionsstelle, Audita Revisions-Aktiengesellschaft, 9490 Vaduz, Liechtenstein.
Wurde bestellt:
Mitglied, Geschäftsführer, Einzelunterschrift, Jean-Claude Furegati, 8032 Zürich, Schweiz.
Heimatland:
Schweiz.
Wurde gelöscht:
Mitglied, Geschäftsführer, Einzelunterschrift, Marcel Guido Furegati, 8032 Zürich, Schweiz.
Heimatland:
Schweiz
Publication number: 20074763, (1)
Firmenindex GBOERA, 19.02.2009, 2009 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 19.02.2009 Pullmann AG, Gamprin-Bendern (FL-0002.295.166-5) Statutenänderung laut Beschluss der Generalversammlung vom 17.02.2009.
Zustelladresse:
Industriestrasse 2, 9490 Vaduz
Publication number: 20064299, (1)
Firmenindex GBOERA, 24.07.2008, 2008 Öffentlichkeitsregisteramt, Neueintrag, 24.07.2008 Pullmann AG, Gamprin-Bendern (FL-0002.295.166-5) Zustelladresse: Industriestrasse 2, 9487 Gamprin-Bendern.
Datum der Statuten:
22.07.2008.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft umfasst Handels-, Finanz-und Rechtsgeschäfte aller Art, auf eigene Rechnung, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte insbesondere der Handel mit Sport-und Luxusfahrzeugen und deren Vermietung..
Kapital:
CHF 50'000.--.
Einbezahlt:
CHF 50'000.--, 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Bekanntmachung:
durch eingeschriebenen Brief oder in einem amtlichen Publikationsorgan, .
Publikationsorgan:
Landeszeitungen.
Wurde bestellt:
Mitglied, Geschäftsführer, Einzelunterschrift, Marcel Guido Furegati, 8032 Zürich, Schweiz.
Heimatland:
Schweiz.
Wurde bestellt:
Mitglied, Einzelunterschrift, Jean-Claude Furegati, 8032 Zürich, Schweiz.
Heimatland:
Schweiz.
Wurde bestellt:
Revisionsstelle, Karl-Heinz Hemmerle, 9497 Triesenberg, Liechtenstein