Auskünfte zu Hans Robert Zürcher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Robert Zürcher
Publikationsnummer: HR02-1004683789, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Zürcher Bauberatungen GmbH, in Wohlen bei Bern, CHE-114.089.231, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, S.0, Publ. 1748869).
Firma neu:
Zürcher Bauberatungen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.07.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Hans, von Frutigen, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4398886, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bauengineering.com AG, in St. Gallen, CH-320.3.033.910-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2008, S. 11, Publ. 4298248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Albert, von Bubikon und Winterthur, in Dorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumer, Rolf, von Netstal und Schwanden GL, in Mollis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Hans Robert, von Frutigen, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Felix, von Melchnau und Bern, in Allschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: 4354518, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Zürcher Bauberatungen GmbH, in Bern, CH-036.4.041.336-9, Weissenbühlweg 26, 3007 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.02.2008.
Zweck:
Ausführung von Architekturarbeiten, Projekt- und Bauleitungen;
Erstellung, Renovation und Sanierung von Bauten aller Art;
Beratung, Berechnung und Kontrolle in Bezug auf Baukosten und Erstellung und Prüfung von Expertisen im Baubereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 13.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zürcher, Hans, von Frutigen, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.--.