Auskünfte zu Marco Wirz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Wirz
Publikationsnummer: 2478357, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
VSP Personal AG, in Freienbach, CHE-328.722.171, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1238769).
mit Hauptsitz in:
Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Marco, von Amlikon-Bissegg, in Gommiswald, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walder, Michel, von Zürich, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1904001, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
VSP Wirz GmbH, in Freienbach, CHE-115.673.361, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2012, Publ. 6501452).
Firma neu:
VSP Wirz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Marco, von Amlikon-Bissegg, in Gommiswald, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Tuggen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6816504, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
VSP Personal AG, in Freienbach, CH-130.9.016.500-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2012, S. 0, Publ. 6716134).
mit Hauptsitz in:
Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Karim, von Sumiswald, in Dürnten, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Marco, von Amlikon-Bissegg, in Gommiswald, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.