Auskünfte zu Albertus van Vliet
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Albertus van Vliet
Publikationsnummer: 4830200, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Cook (Switzerland) AG, in Luzern, CH-100.3.005.288-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2006, S. 7, Publ. 3500446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Vliet, Albertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Aerdenhout (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zizzi, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Dällikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamstra, John Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bloomington, Indiana (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Werner, von Schwanden GL, in Sarnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Doherty, William Joseph, irischer Staatsangehöriger, in Clare (IE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
BDO Visura, in Luzern (CH-100.9.010.550-2), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Luzern].
Publikationsnummer: 3170732, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Cook (Switzerland) AG, bisher in Oberkirch, CH-100.3.005.288-9, Vertrieb, Import und Export medizinischer Produkte und Geräte, vorwiegend solche, die von der COOK-Gruppe hergestellt sind, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2001, S. 8520).
Statutenänderung:
19.12.2005.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern.
Zweck neu:
Import und Vertrieb im schweizerischen Markt von Produkten und Geräten der Cook-Gruppe, hauptsächlich von Produkten, welche auf dem Gebiete der Radiologie, Kardiologie und interventionellen Medizin verwendet werden sowie Erbringung entsprechender Dienstleistungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Dr. Daniel, von Bern und Mirchel, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäubli, Christoph, von Zürich, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Vliet, Albertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Aerdenhout (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Wild, Werner, von Schwanden GL, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zizzi, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Dällikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Cook (Switzerland) AG, in Oberkirch, Vertrieb, Import und Export medizinischer Produkte und Geräte, vorwiegend solche, die von der COOK-Gruppe hergestellt sind, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2001, S. 6111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daamen, Peer, holländischer Staatsangehöriger, in Nuenen (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Nicole D., von Menziken, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Vliet, Albertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Aerdenhout (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stäubli, Christoph, von Zürich, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.