Auskünfte zu Verena Stoll-Diggelmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Verena Stoll-Diggelmann
Publikationsnummer: HR02-1005539353, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
AVITRAPA AG, in Kirchberg (SG), CHE-107.349.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, S.0, Publ. 6525104).
Firma neu:
AVITRAPA AG in Liquidation.
Domizil neu:
Untere Harfenbergstrasse 13, 9533 Kirchberg SG.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.07.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoll, Christoph, von Basel, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll-Diggelmann, Verena, von Basel und Rüschegg, in Guttet-Feschel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung Schreibweise Domizil in Ziff. 3 aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Publikationsnummer: 6525104, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Apartiva AG, in Kirchberg SG, CH-320.3.026.932-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 11, Publ. 5442694).
Statutenänderung:
24.01.2012.
Firma neu:
AVITRAPA AG.
Domizil neu:
Unt. Harfenbergstrasse 13, 9533 Kirchberg.
Zweck neu:
Erwerb, Erstellen, Verwaltung, Vermietung, Veräusserung und Halten von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland sowie Tätigkeiten im Zusammenhang mit Immobilien finanzieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Gesellschaften im Konzern und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll, Christoph, von Basel, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoll-Diggelmann, Verena, von Basel und Rüschegg, in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Circolo Papier AG, in Kirchberg SG , Handel mit und Herstellung von Papier usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.40 vom 26.2.1993 S.975).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Kurt, von Ebnat-Kappel, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porthan, Wolf, von Aarburg, in Mogelsberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Walter, von Willisau Land, in Unterbözberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll-Diggelmann, Verena, von Basel und Rüschegg, in Kirchberg SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.