Auskünfte zu Ernst Schmitter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Schmitter
Publikationsnummer: 2502520, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
SCHMITTER.SCHMITTER GmbH, in Rebstein, CH-320.4.052.633-6, Betrieb eines Architekturbüros und einer Generalunternehmung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2002, S. 12, Publ. 781128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitter, Ernst, von Widnau, in Balgach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 781128, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
SCHMITTER.SCHMITTER GmbH, in Rebstein, Rohnackerstrasse 5, 9445 Rebstein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.12.2002.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros und einer Generalunternehmung sowie Ausführung von Bauleitungen, Vermittlung, Kauf und Verkauf von Immobilien und Erstellung von Bauexpertisen. Die Gesellschaft kann beliebig weitere Geschäftszweige angliedern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke, Liegenschaften und Beteiligungen erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schmitter, Dieter, von Widnau, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schmitter, Philipp, von Widnau, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Delsanto, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Au SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schmitter, Georges, von Widnau, in Balgach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schmitter, Ernst, von Widnau, in Balgach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
INNOVA Bau und Planung GmbH, in D i e p o l d s a u , Landkauf, Erstellung und Verkauf von Immobilien, Architektur und Bauführung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 15.09.1997, S. 6785).
Statutenänderung:
18.05.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppel-Heule, Roland, von Widnau, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Gipser- und Baugeschäft Schmitter AG, in Balgach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Scheuermann AG, in Goldach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Manser, Karl, von Appenzell, in Appenzell, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitter, Ernst, von Widnau, in Balgach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher Hutter Architektur Bauleitung GmbH, in Diepoldsau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-];
Eicher, Hanspeter, von Eschenbach SG, in Diepoldsau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.- [bisher: Geschäftsführer].