Auskünfte zu Alexander Moser
Einträge zum Namen Alexander Moser
Neueste SHAB-Meldungen: Alexander Moser
Publikationsnummer: 1520525, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Wate AG, in Biel/Bienne, CHE-103.744.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2004, S. 5, Publ. 2283882).
Statutenänderung:
09.05.2014.
Sitz neu:
Lengnau BE.
Domizil neu:
Industriestrasse 16, 2543 Lengnau bei Biel.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere der Handel mit Elektro-Kleingeräten. Die Gesellschaft kann Rechtsgeschäfte verbindlich eingehen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind. Sie kann sich an Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung beteiligen oder selbst solche Unternehmungen betreiben. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und wieder veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 09.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand und Partner AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Alexander, von Arni BE, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE].
Publikationsnummer: 6217410, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Wate Handels GmbH, in Biel/Bienne, CH-036.4.051.065-6, Fritz-Oppliger-Strasse 7, 2504 Biel/Bienne , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.06.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit, den Import und den Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wiser, Reto, von Einsiedeln, in Schwadernau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Moser, Alexander, von Arni BE, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6154054, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
smz consulting GmbH, in Zürich, CH-020.4.044.963-4, Lavaterstrasse 71, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.04.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Suche, Auswahl und Vermittlung von Führungs- und Fachspezialisten, die Durchführung von Schulungen sowie die Erbringung von Beratungsleistungen und weiteren Dienstleistungen im Personalbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern durch Brief, Telefax oder E-Mail zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 28.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zmoos, Michael, von Boltigen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Moser, Alexander, von Arni BE, in Lengnau BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zmoos, Simon, von Boltigen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.