Auskünfte zu Werner Jegle
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Jegle
Publikationsnummer: 6252558, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Blumer-Lehmann AG, in Gossau SG, CH-320.3.046.660-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2001, S. 2552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jegle, Werner, von Frick, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüesch, Niklauspeter, von Balgach, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Zehnder, Stefan, von Aadorf, in Niederbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jussel, Richard, von Untereggen, in Egnach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Waldstatt].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Leonhard Lehmann AG, in G o s s a u S G , Betrieb eines Sägewerkes mit Holzhandel und Holzverarbeitung sowie Führung eines Holzbaugeschäftes mit Konstruktionsbüro, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.1999, S. 4939).
Statutenänderung:
24.03.2001.
Firma neu:
Holzwerk Lehmann AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Sägewerkes, einer Holzverarbeitung sowie eines Holzhandels. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, übertragen, verwalten und belasten. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Bischofszellerstrasse 126, Lindenhof, 9202 Gossau].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jegle, Werner, von Frick, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eilinger, Gabriel, von Waldkirch, in Niederbüren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Geisser, Hans, von Mörschwil und Altstätten, in Bischofszell, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schildknecht, Josef, von Waldkirch, in Arnegg (Gossau SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Katharina, von Andwil SG, in Gossau SG, Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin];
Lehmann-Ziegler, Leonhard, von Andwil, in Gossau SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Brühlmann, Martin, von Amriswil, in Freidorf TG (Roggwil TG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ledergerber, Magnus, von Andwil SG und Waldkirch, in Arnegg (Gossau), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Blumer Elementtechnik AG, in G o s s a u S G , Betrieb eines Holzbauunternehmens usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.1999, S. 4972).
Statutenänderung:
11.10.2000.
Firma neu:
Blumer-Lehmann AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Holz- und Elementbaugeschäftes mit technischer Planung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Katharina, von Andwil SG, in Gossau SG, Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin];
Lehmann-Ziegler, Leonhard, von Andwil SG, in Gossau SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loepfe, Dr. Arthur, von Berg SG und Häggenschwil, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jussel, Richard, von Untereggen, in Waldstatt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelprokura];
Jegle, Werner, von Frick, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schläpfer, Ralf, von Wolfhalden, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien.