Auskünfte zu Charles Gantner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Charles Gantner
Publikationsnummer: 1386143, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
HTP HiTech Photopolymere AG, in Basel, CHE-108.590.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2007, S. 6, Publ. 4025538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantner, Charles, von Eglisau, in Itingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kapp-Schwoerer, Diethard, von Basel und Tobel-Tägerschen, in Inzlingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Inzlingen (D), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Dr. Kurt, von Hägglingen, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
HTP HiTech Photopolymere AG (HTP HiTech Photopolymères SA) (HTP HiTech Photopolymers Ltd.), bisher in B i r s f e l d e n , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.1997, S. 9143).
Statutenänderung:
11.12.2000.
Sitz neu:
B a s e l .
Domizil neu:
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel.
Zweck:
Entwicklung und Produktion von sowie Handel mit photo-strukturierbaren Materialien aller Art. Die Gesellschaft kann Beratungen und Dienstleistungen in diesem Zusammenhang erbringen und sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.Aktienkapital: CHF 105'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 105'000.-.
Aktien:
105 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantner, Charles, von Eglisau, in Itingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Meier, Dr. Kurt, von Hägglingen, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
May-Treuhand AG, in Muttenz, Revisionsstelle [wie bisher];
Kapp-Schwoerer, Diethard, von Basel und Tobel-Tägerschen, in Inzlingen (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Basel und Tägerschen].
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
HTP Hitech Photopolymere AG, in Muttenz, Entwicklung und Produktion von sowie Handel mit photo-strukturierbaren Materialien aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.71 vom 16.04.1997, S.2539).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantner, Charles, von Eglisau, in Itingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Ganter, Charles].