Auskünfte zu Paul Furrer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Paul Furrer
Publikationsnummer: HR02-1005114383, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ESPA GmbH, in Steinach, CHE-100.929.132, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026876).
Firma neu:
ESPA GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.02.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Paul, von Zell ZH, in Steinach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Ruth, von Zell (ZH), in Steinach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Auf der Maur, Gina, von Zell (ZH), in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Auf der Maur, Ginâ]. [Berichtigung des Vornamens von Auf der Maur, Gina].
Publikationsnummer: HR02-1004922958, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Baugesellschaft Gundif GmbH, in Steinach, CHE-104.058.542, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S.14, Publ. 5490210).
Firma neu:
Baugesellschaft Gundif GmbH in Liquidation.
Liquidationsadresse:
c/o Ernst Diriwächter, Hof 1964, 9643 Krummenau. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.06.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Paul, von Zell ZH, in Steinach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diriwächter, Ernst, von Safenwil, in Krummenau (Nesslau), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00 [bisher: in Nesslau (Nesslau-Krummenau), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Furrer, Ruth, von Zell (ZH), in Steinach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004490782, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG, in Wil SG, CHE-105.883.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4431705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Paul, von Zell ZH, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.