Auskünfte zu Remo Brändli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Remo Brändli
Publikationsnummer: HR02-1005496191, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Artho Wood Holding AG, in Eschenbach (SG), CHE-114.840.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2021, Publ. 1005310561).
Statutenänderung:
08.06.2022.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Artho Holz- und Elementbau AG, in Eschenbach SG (CHE-105.925.549), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 8'170'683.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'575'747.51 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Artho Holz- und Elementbau AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Holzbauarbeiten, Planung, Organisation und Ausführung von Bauten aus Holz und Fertigelementen aller Art sowie von Photovoltaikanlagen und Erbringung von Architekturleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Patente, Lizenzen und Grundstücke erwerben, verwerten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, René, von Benken (SG), in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Barmettler, Patrick, von Ennetmoos, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Urs, von Wildhaus-Alt St. Johann, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brändli, Remo, von Bubikon, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dascon AG (CHE-106.823.880), in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3955273, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Artho Holz- & Elementbau AG, in Eschenbach SG, CHE-105.925.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1608247).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Pius, von Benken SG, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egli, Urs, von Wildhaus-Alt St. Johann, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brändli, Remo, von Bubikon, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2590679, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
S. Müller Holzbau GmbH, in Wil SG, CHE-114.585.725, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2014, Publ. 1683683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändli, Remo, von Bubikon, in St. Gallenkappel (Eschenbach SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Rinaldis, Dino, italienischer Staatsangehöriger, in Sonnental (Oberbüren), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütsche, Alwin, von Bütschwil-Ganterschwil, in Mosnang, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.