Auskünfte zu Amaury Berney
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Amaury Berney
Publikationsnummer: HR02-0004449129, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Chaletbau Annen Gsteig AG, in Gsteig, CHE-107.220.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2015, Publ. 2124701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berney, Amaury, von L'Abbaye, in Gsteig bei Gstaad (Gsteig), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4405346, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ABB Holz-Creation AG, in Gsteig, CH-092.3.008.657-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 4, Publ. 4251060).
Statutenänderung:
17.03.2008.
Firma neu:
Chaletbau Annen Gsteig AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beetschen, Kurt, von Lenk, in Gsteig bei Gstaad (Gsteig), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Berney, Amaury, von L'Abbaye, in Gsteig bei Gstaad (Gsteig), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Publikationsnummer: 4251060, Handelsregister-Amt Bern, (36)
holzbau aebli ag, in Gsteig, CH-092.3.008.657-4, Betreiben einer Schreinerei und Zimmerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2002, S. 4, Publ. 299016).
Statutenänderung:
8.12.2007.
Firma neu:
ABB Holz-Creation AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Schreinerei-, Zimmerei- und Architekturunternehmung. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebli, Daniel, von Ennenda, in Lauenen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
IKA-Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beetschen, Kurt, von Lenk, in Gsteig bei Gstaad (Gsteig), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annen, Willy, von Lauenen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berney, Amaury, von L'Abbaye, in Gsteig bei Gstaad (Gsteig), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annen, Manfred, von Lauenen, in Gsteig bei Gstaad (Gsteig), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annen, Walter, von Lauenen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Triva Treuhand AG, in Interlaken, Revisionsstelle.