Auskünfte zu Urs Baumann
Einträge zum Namen Urs Baumann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Baumann
Publikationsnummer: 1422539, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
AFT Transport AG, in Lenzburg, CHE-107.510.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2013, Publ. 1148191). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.01.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrein, Franz, von Neudorf, in Beinwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs, von Meilen, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Baumann-Vock, Ursula, von Meilen, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vock, Ursula, von Wohlen].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bava Baumann & Cie, bisher in Wil SG, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr.243 vom 18.10.1988, S.4219). Neuer Sitz Zürich1.
Adresse:
Niederdorfstrasse 63.
Gesellschaftsbeginn:
1.10.1988.
Unbeschränkt haftender Gesellschafter:
Baumann, Urs, von Meilen, in Zürich 8. Kommanditärin mit einer Kommanditsumme von Fr.20000: Vock, Ursula, von Wohlen AG, in Neuenhof;
sie hat Einzelprokura. Unternehmensberatung;
ferner Handel mit Waren aller Art.