Auskünfte zu Daniel Baumann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Baumann
Publikationsnummer: 2306037, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Aarimmo AG, bisher in Cham, CHE-115.653.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 25.08.2014, Publ. 1677677).
Gründungsstatuten:
30.04.2010.
Statutenänderung:
15.07.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Edwin Arpagaus Steuer- & Wirtschaftsexperten, Josefstrasse 224, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Daniel, von Zürich, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Edwin, von Lumnezia, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2306093, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Migrimmo 2 AG, bisher in Cham, CHE-115.553.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1674721).
Gründungsstatuten:
23.03.2010.
Statutenänderung:
15.07.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Edwin Arpagaus Steuer- & Wirtschaftsexperten, Josefstrasse 224, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Daniel, von Zürich, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Edwin, von Lumnezia, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1203903, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Migrimmo 2 AG, in Hünenberg, CH-020.3.034.967-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7063818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vettiger, Peter H., von Goldingen, in Brissago, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Daniel, von Zürich, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].