Geri Schärli
wohnhaft in Seelisberg, aus Menznau Aktuelle Mandate: Natur & Erlebnis KlG Verbundene Personen: Annelise Corinne Patricia Scheidegger So bleiben Sie über "Geri Schärli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Geri Schärli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Geri Schärli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Geri Schärli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Geri Schärli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Geri Schärli arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Geri Schärli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Geri Schärli
Publikationsnummer: HR02-1006082796, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Caritas Luzern, in Luzern, CHE-105.985.296, Verein (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818310).
Statutenänderung:
05.06.2024.
Name neu:
Caritas Zentralschweiz. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärli-Gerig, Yvonne, von Ebikon, in Ebikon, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann Sen, Jolanda, von Sursee, in Sursee, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1005943742, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Natur & Erlebnis KlG, in Seelisberg, CHE-438.006.941, Bergweg 7, 6377 Seelisberg, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2024.
Zweck:
Betrieb einer Beherbergung sowie das Angebot von Dienstleistungen im Bereich Tourismus.
Eingetragene Personen:
Scheidegger, Annelise Corinne Patricia, von Luzern, in Seelisberg, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärli, Geri, von Menznau, in Seelisberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005426080, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Pallottiner-Stiftung St. Klemens, in Ebikon, CHE-110.196.342, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Herbert, von Ebikon und Luzern, in Ebikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärli-Gerig, Yvonne, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Dach, Patrick, von Lyss, in Adligenswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.