Susanne Rupf
wohnhaft in Dübendorf, aus Zürich, Safenwil und Flums Aktuelle Mandate: Rufina Performance AG in Liquidation Verbundene Personen: Daniela Rupf, Irène Ern Rupf-Meyer So bleiben Sie über "Susanne Rupf" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Susanne Rupf"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Susanne Rupf" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Susanne Rupf"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Susanne Rupf leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Susanne Rupf arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Susanne Rupf
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Susanne Rupf
Publikationsnummer: 1098557, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, CH-020.3.922.482-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 63, Publ. 5115374).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Daniela, von Zürich, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupf, Susanne, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupf, Irene, von Zürich und Flums, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3979384, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Inorma Handels-GmbH, bisher in Sargans, CH-320.4.057.524-7, Führung eines Detaillisten- und Handelsunternehmens usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2006, S. 11, Publ. 3655696).
Statutenänderung:
8.06.2007.
Sitz neu:
Mels.
Domizil neu:
Staatsstrasse, 8888 Heiligkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mächler, Karin, von Flums und Altendorf, in Reichenburg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Rupf, Susanne, von Safenwil, Zürich und Flums, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Julien, von Illnau-Effretikon, in Mels, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Publikationsnummer: 3655696, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Inorma Handels-GmbH, in Sargans, CH-320.4.057.524-7, Führung eines Detaillisten- und Handelsunternehmens usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2005, S. 12, Publ. 2907152).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Susanne, von Safenwil, Zürich und Flums, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: Hüssy, Susanne, von Flums und Zürich, in Dübendorf].