Keiichiro Otofuji
wohnhaft in Zürich, aus Japan Aktuelle Mandate: Kuoni Reisen Beteiligungs AG, Kuoni Global Travel Services (Schweiz) AG Verbundene Personen: Daisuke Fujii, Goro Kido, Yasuhisa Fukuta und mehr So bleiben Sie über "Keiichiro Otofuji" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Keiichiro Otofuji"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Keiichiro Otofuji" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Keiichiro Otofuji"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Keiichiro Otofuji leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Keiichiro Otofuji arbeiten
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Betreiben eines Reisebüros
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Betreiben eines Reisebüros
Privatpersonen mit dem Namen Keiichiro Otofuji
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Keiichiro Otofuji
Publikationsnummer: HR02-1006015134, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2024, Publ. 1005967704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aomi, Tomo, japanischer Staatsangehöriger, in Sapporo City (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kido, Goro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Yokohama (JP)];
Fujii, Daisuke, japanischer Staatsangehöriger, in Chuo-ku (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Otofuji, Keiichiro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005967704, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005691964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamio, Shinji, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kido, Goro, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fukuta, Yasuhisa, japanischer Staatsangehöriger, in Osaka (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Otofuji, Keiichiro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005104012, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 1107 vom 07.01.2021 Kuoni Global Travel Services (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-263.188.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005070990).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otofuji, Keiichiro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Chiba (JP)].