Roger Ogg
wohnhaft in Thayngen, aus Thayngen Aktuelle Mandate: R. Ogg Schreinerei GmbH Verbundene Personen: Michelle Ogg-Roth So bleiben Sie über "Roger Ogg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Ogg"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roger Ogg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Ogg"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roger Ogg leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roger Ogg arbeiten
Verarbeitung von Holz
Verarbeitung von Holz
Privatpersonen mit dem Namen Roger Ogg
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Ogg
Publikationsnummer: 5507110, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
R. Ogg Schreinerei GmbH, in Thayngen, CH-290.4.016.720-4, Baumgartenweg 13, 8240 Thayngen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.02.2010.
Zweck:
Erbringen von Schreinerarbeiten sowie Handel mit Waren aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt laut Vertrag vom 28.01.2010 und Bilanz per 31.12.2009 Aktiven von CHF 141'738.84 und Fremdkapital von CHF 12'188.80 der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelunternehmung Roger Ogg, Schreinerei, in Thayngen, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und dem Sacheinleger CHF 109'550.04 gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax .
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen laut Statuten. Laut Erklärung vom 04.02.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ogg, Roger, von Thayngen, in Thayngen, Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ogg-Roth, Michelle, von Thayngen, in Thayngen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3251680, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
HSR Solutions GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.651-8, Vertrieb von Telekommunikationsdienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2005, S. 17, Publ. 3001248).
Statutenänderung:
22.12.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber, Adelheid, von Flums, in Regensdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ogg, Roger, von Andelfingen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Raja-Wenger, Sonja, von Uetendorf, in Opfikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Publikationsnummer: 3001248, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
HSR Solutions GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.651-8, Hadlaubstrasse 154, 8006 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.08.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Telekommunikationsdienstleistungen innerhalb der Schweiz im Auftrag von Sunrise, TDC Switzerland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 30'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ogg, Roger, von Andelfingen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Raja-Wenger, Sonja, von Uetendorf, in Opfikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Wildhaber, Adelheid, von Flums, in Regensdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.