Dr. Walter Maiwald
wohnhaft in Wettingen, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Gottschalk Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwalts- (Schweiz) GmbH Verbundene Personen: Michaela Claudia Glässer, Matthias Gottschalk So bleiben Sie über "Dr. Walter Maiwald" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Walter Maiwald"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. Walter Maiwald" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Walter Maiwald"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Walter Maiwald leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Walter Maiwald arbeiten
Erbringung von Rechtsberatungen
Erbringung von Rechtsberatungen
Privatpersonen mit dem Namen Walter Maiwald
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Maiwald
Publikationsnummer: HR01-1005105801, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
WM Beteiligungs GmbH, in Arbon, CHE-199.934.254, Landquartstrasse 3, 9320 Arbon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Geschäftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmungen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen und sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen bzw. solche Unternehmungen übernehmen. Ferner kann die Gesellschaft Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 10.02.2021 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Maiwald, Dr. Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wartenweiler, Daniel, von Bischofszell, in Rorschacherberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3687933, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Da Vinci Partners GmbH, in Arbon, CHE-109.478.756, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2638633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maiwald, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moetteli, Novella Christiane, von Turbenthal und La Baroche, in Arbon, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 100.00].
Publikationsnummer: 3110353, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gottschalk Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwalts- (Schweiz) GmbH, in Zürich, CHE-112.461.012, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, Publ. 3058249).
Statutenänderung:
27.09.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Patentanwalts- und Rechtsanwaltskanzlei sowie allgemeine Rechtsberatung, insbesondere die Beratung und Vertretung von natürlichen und juristischen Personen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vor nationalen und internationalen Ämtern, Gerichten und Organisationen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen sowie Grundstücke erwerben. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann dabei auch Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten zugunsten Dritter stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gottschalk, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 750 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00];
Maiwald, Dr. Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 750 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 6'000.00].