Charles Kunz
wohnhaft in Eglisau, aus Eglisau Aktuelle Mandate: Charles Kunz, Eglisau Verbundene Personen: Mats Michael Alge, Marina Alge, Walter Widmer und mehr So bleiben Sie über "Charles Kunz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Kunz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Charles Kunz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Kunz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Charles Kunz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Charles Kunz arbeiten
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Privatpersonen mit dem Namen Charles Kunz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Charles Kunz
Publikationsnummer: HR02-1004946262, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Charles Kunz, Eglisau, in Eglisau, CHE-103.456.087, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2002, S.19, Publ. 503178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer, Ulrike, von Neuhausen am Rheinfall, in Hüntwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kunz, Urs, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Charles, von Eglisau, in Eglisau, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Meinisberg].
Publikationsnummer: 5801504, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
In Transport Passenger Information ITPI, in Zürich, CH-020.6.001.427-8, c/o CGZ Consulting Gruppe Zürich AG, Löwenstrasse 2, 8001 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2010.
Zweck:
Zweck des Vereins ist es, Impulse für die Entwicklung eines international gültigen Standards für die Information in Passagier-Transport-Systemen zu geben und bei dessen Realisierung mitzuwirken. Dabei sollen die spezifischen Belange von Transportunternehmern, Herstellern und Benutzern sowie Forschungsinstitutionen partnerschaftliche Berücksichtigung finden.
Mittel:
Mitgliederbeitrag.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens 3 Mitgliedern, Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Biagini, Renzo, italienischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
von Fellenberg, Harald, von Bern, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hasenberg, Marton, britischer Staatsangehöriger, in Eglisau, Mitglied des Vorstandes und Quästor, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Charles, von Meinisberg, in Eglisau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuster, Jürg, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2224810, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SEM Partner Eglisau Sales, Engineering, Management Ltd, in Eglisau, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Verkauf, Engineering, Management und Marketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 19.02.1997, S. 1118).
Firma neu:
SEM Partner Eglisau Sales, Engineering, Management Ltd in liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SEM Partner Eglisau Sales, Engineering, Management AG in Liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.01.2004 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Charles, von Zürich und Meinisberg, in Eglisau, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Kunz, Urs, von Zürich und Meinisberg, in Zürich, Vizepräsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eglisau, Vizepräsident].