Adrian Jetzer
wohnhaft in Böbikon, aus Zurzach Aktuelle Mandate: Aargauische Kantonalbank Verbundene Personen: Mergime Rexhepi, Beat Siegrist, Prisco Kunz und mehr So bleiben Sie über "Adrian Jetzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Adrian Jetzer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Adrian Jetzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Adrian Jetzer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Adrian Jetzer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Adrian Jetzer arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Adrian Jetzer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Adrian Jetzer
Publikationsnummer: 4642634, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Kuoni Reisen AG, in Luzern, CH-100.9.025.379-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2006, S. 9, Publ. 3396098).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Firma Hauptsitz:
Kuoni Reisen AG (Kuoni Voyages SA) (Kuoni Viaggi SA) (Kuoni Travel Ltd) (Kuoni Viajes SA) (CH-020.3.024.756-3).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Der Zeichnungsberechtigte Gianni Moccetti wird infolge Art. 110 HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jetzer, Adrian, von Lengnau AG, in Zug, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bühlmann, Daniel, von Malters, in Winkel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moccetti, Gianni, von Bioggio, in Meilen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2225866, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Aargauische Kantonalbank, in Baden, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 240 vom 12.12.2003, S. 1, Publ. 2026608).
mit Hauptsitz in:
Aarau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrenzeller, Marlene, von Oberbüren, in Erlinsbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jetzer, Adrian, von Böbikon, in Endingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Kuoni Reisen AG (Kuoni Voyages SA) (Kuoni Viaggi SA) (Kuoni Travel Ltd) (Kuoni Viajes SA), in Luzern, Grendel 10, 6002 Luzern, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Kuoni Reisen AG (Kuoni Voyages SA) (Kuoni Viaggi SA) (Kuoni Travel Ltd) (Kuoni Viajes SA).
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
28.06.2001 [Letzte Publikation im SHAB Nr. 232 vom 29.11.2001 Seite 9413].
Zweck Hauptsitz:
Betrieb eines Touristikunternehmens, insbesondere im Bereich des Tour Operating und des Vertriebs von Ferien-, Geschäfts- und Spezialreisen;
kann gewerbliche, literarische oder künstlerische Schutzrechte erwerben, darüber verfügen, auswerten oder auswerten lassen;
Beteiligungen;
Kauf und Verkauf von Grundeigentum.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Verwaltungsratsbeschluss betreffend Errichtung der Zweigniederlassung: 15.08.2001.
Eingetragene Personen:
Jetzer, Adrian, von Lengnau AG, in Zug, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bühlmann, Daniel, von Malters, in Winkel b. Bülach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhart, Daniel, von Dotnacht, in Goldach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.