Alexander Hunzinger
wohnhaft in Zürich, aus Deutschland Aktuelle Mandate: SUSI Partners AG Verbundene Personen: Farschid Victor Moftakhar, Richard Egbert-Jan Braakenburg, Sven Simonis und mehr So bleiben Sie über "Alexander Hunzinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alexander Hunzinger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alexander Hunzinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alexander Hunzinger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Alexander Hunzinger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Alexander Hunzinger arbeiten
Betreiben von Fondsmanagement
Betreiben von Fondsmanagement
Privatpersonen mit dem Namen Alexander Hunzinger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Alexander Hunzinger
Publikationsnummer: HR02-1006096923, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SUSI Partners AG, in Zug, CHE-115.012.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2024, Publ. 1006078241).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braakenburg, Richard Egbert-Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunzinger, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüönd, Adrian, von Sattel, in Arth, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Simonis, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005025165, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Efficiency Solutions AG, in Zürich, CHE-183.167.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874156).
Firma neu:
Efficiency Solutions AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Efficiency Solutions SA en liquidation) (Efficiency Solutions Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Tobias, von Basel, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hunzinger, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bottinelli, Florine, von Novazzano, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004874156, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Efficiency Solutions AG, in Zürich, CHE-183.167.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2015, S.0, Publ. 2308849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Troschke, Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Tobias, von Basel, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunzinger, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.