Alain André Baume
wohnhaft in Rothenburg, aus Luzern Aktuelle Mandate: Raiffeisenbank Pilatus Genossenschaft, Familien-Baugenossenschaft Kriens Verbundene Personen: Christian Ming, Delia Gander, Daniel Piazza und mehr So bleiben Sie über "Alain André Baume" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alain André Baume"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alain André Baume" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alain André Baume"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Alain André Baume leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Alain André Baume arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Alain André Baume
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Alain André Baume
Publikationsnummer: HR02-1005978604, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Raiffeisenbank Pilatus Genossenschaft, in Kriens, CHE-107.865.740, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Eich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gander, Delia, von Ballwil, in Schwarzenberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Piazza, Daniel, von Wolfenschiessen, in Malters, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baume, Alain André, von Luzern, in Rothenburg, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Ming, Christian, von Horw, in Horw, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005936362, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Familien-Baugenossenschaft Kriens, in Kriens, CHE-101.863.599, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371557).
Statutenänderung:
29.04.2022.
Zweck neu:
Die Genossenschaft hat gemeinnützigen Charakter und bezweckt unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht Bauland zu erwerben, Eigenheime und Wohnungen zu erstellen, bestehende Objekte zu kaufen oder sich an ähnlichen Unternehmungen zu beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich, per E-Mail oder durch Zirkular. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Mitteilungen erfolgen schriftlich.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süess, Peter, von Kriens, in Kriens, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baume, Alain, von Luzern, in Rothenburg, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Hofmann, Leo, von Kriens und Weggis, in Kriens, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1004693837, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Raiffeisenbank Pilatus Genossenschaft, in Kriens, CHE-107.865.740, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertolf, Katharina Ursula, von Basel, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baume, Alain André, von Luzern, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Eich, mit Kollektivprokura zu zweien.