Meldungen
Publikationsnummer: HR03-1005523945, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Swiss Target Consultants AG in Liquidation, in Freienbach, CHE-104.042.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517432). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 180 HRegV i.V.m. Art. 155 aHRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist, keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Publikationsnummer: HR02-1004517432, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Swiss Target Consultants AG, in Freienbach, CHE-104.042.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135091).
Firma neu:
Swiss Target Consultants AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Swiss Target Consultants Ltd. in liquidation) (Swiss Target Consultants SA en liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pettersson Sääf, Marie, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3135091, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Swiss Target Consultants AG, in Freienbach, CHE-104.042.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994947). Gemäss Erklärung vom 07.10.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Publikationsnummer: 2994947, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Swiss Target Consultants AG, in Freienbach, CHE-104.042.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2015, Publ. 2163583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision (CHE-112.027.035), in Chur, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2163583, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Swiss Target Consultants AG, in Freienbach, CHE-104.042.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2014, Publ. 1536199).
Statutenänderung:
13.05.2015.
Zweck neu:
Beratung von Unternehmen über die Vermögensverwaltung und Erbringung von Dienstleistungen im gesamten Finanzbereich. Die Gesellschaft kann Anteile an Unternehmen erwerben, belasten und veräussern sowie Dienstleistungen aller Art erbringen, welche im Zusammenhang mit ihren Beteiligungen stehen. Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck stehende Lizenzen, Patente sowie Namen und Markenrechte erwerben, nutzen und veräussern, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern, bewirtschaften und verwalten sowie sich in beliebiger Form an Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, die Fusion mit ihnen eingehen, oder solche Unternehmen im In- und Ausland selbst gründen, erwerben, pachten.
Publikationsnummer: 1536199, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
IP Explorer AG, in Freienbach, CHE-104.042.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1005603).
Statutenänderung:
28.05.2014.
Firma neu:
Swiss Target Consultants AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Swiss Target Consultants Ltd.) (Swiss Target Consultants SA).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision (CHE-112.027.035), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision (CH-350.2.001.375-3)].
Publikationsnummer: 1005603, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
REGALLO AG, in Freienbach, CH-350.3.004.678-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, Publ. 6922368).
Statutenänderung:
24.07.2013.
Firma neu:
IP Explorer AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IP Explorer Ltd.) (IP Explorer SA).
Zweck neu:
Verwaltung und Bewirtschaftung von Lizenzen, Rechten des geistigen Eigentums, Markenrechten sowie Patenten. Die Gesellschaft kann Anteile an Unternehmen erwerben, belasten und veräussern sowie Dienstleistungen aller Art erbringen, welche im Zusammenhang mit ihren Beteiligungen stehen. Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck stehende Lizenzen, Patente sowie Namen und Markenrechte erwerben, nutzen und veräussern, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern, bewirtschaften und verwalten sowie sich in beliebiger Form an Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, die Fusion mit ihnen eingehen, oder solche Unternehmen im In- und Ausland selbst gründen, erwerben, pachten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder schriftlich, wenn dem Verwaltungsrat alle Adressen bekannt sind. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdisüli, Stefan, von Amden, in Gommiswald, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Markus, von Rieden, in Rieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pettersson Sääf, Marie, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6922368, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
REGALLO AG, in Freienbach, CH-350.3.004.678-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2005, S. 11, Publ. 2896856).
Domizil neu:
Schwerzistrasse 6, 8807 Freienbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Claude, von Wattwil, in Urdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
G. Stäheli Treuhand- und Revisionsbüro, in Freienbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisüli, Stefan, von Amden, in Gommiswald, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Markus, von Rieden, in Rieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision (CH-350.2.001.375-3), in Chur, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2909538, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Regallo AG, in Chur, CH-350.3.004.678-4, Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Betriebseinrichtungen und dem damit erforderlichen Engineering, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 16.09.1997, S. 6811). Die Gesellschaft ist infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2005, S. 11) im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen erloschen.
Publikationsnummer: 2896856, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Regallo AG, bisher in Chur, CH-350.3.004.678-4, Handel mit Betriebseinrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 16.09.1997, S. 6811).
Gründungsstatuten:
28.05.1982.
Statutenänderung:
16.06.2005.
Firma neu:
REGALLO AG.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Wolleraustrasse 53, 8807 Freienbach.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Betriebseinrichtungen und dem damit erforderlichen Engineering;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, verwandte oder gleichartige Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, insbesondere auch Darlehen aufnehmen oder gewähren und kann Liegenschaften auf eigene Rechnung erstellen, kaufen und verkaufen oder sich an solchen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 500.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Claude, von Wattwil, in Urdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
G. Stäheli Treuhand- und Revisionsbüro, in Freienbach, Revisionsstelle [wie bisher].