Adresse
Seebleichestrasse 61
9404 Rorschacherberg
Auskünfte zu StarragTornos Group AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber StarragTornos Group AG
- StarragTornos Group AG in Rorschacherberg ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Betreiben von Beteiligungsgesellschaften». StarragTornos Group AG ist aktiv.
- Das Management der Firma StarragTornos Group AG besteht aus 11 Personen.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 17.05.2024.
- Die im Handelsregister SG eingetragene UID lautet CHE-100.022.315.
- Es sind 3 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Starrag AG, sutter electro, Zweigniederlassung der TechCom electro ag, Wohlfahrtsfonds der Starrag.
Management (11)
neueste Verwaltungsräte
Till Jonas Fust,
Bernhard Iseli,
Christian Androschin,
Michael Georg Hauser,
Walter August Fust
neuste Zeichnungsberechtigte
Till Jonas Fust,
Jens Thing,
Stéphane Pittet,
Martin Buyle,
Bernhard Iseli
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.01.1921
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Rorschacherberg
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.3.002.221-6
UID/MWST
CHE-100.022.315
CHE-116.310.435 MWST
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich des Maschinen- und Apparatebaus sowie in verwandten Gebieten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte vornehmen, die ihr Zweck sowie die Anlage ihrer Mittel mit sich bringen kann. Sie kann insbesondere Dienstleistungen für die Beteiligungsgesellschaften erbringen und alle mit der Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften im Zusammenhang stehenden Geschäfte vornehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten und zu verkaufen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, verwerten und insbesondere Lizenzen erteilen. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 24.12.1999 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Starrag Group Holding AG
- StarragHeckert Holding AG
- Starrag-Heckert Holding AG
- STARRAG
- STARRAG Mitteilungen
- Starrfräsmaschinen AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: StarragTornos Group AG
Publikationsnummer: HR02-1006034650, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
StarragTornos Group AG, in Rorschacherberg, CHE-100.022.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2024, Publ. 1005926418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frôté, François, von La Neuveville, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rollier, Michel, von La Neuveville, in Le Landeron, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005926418, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 13'338 vom 07.12.2023 StarragTornos Group AG, in Rorschacherberg, CHE-100.022.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005906478).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frôté, François, von La Neuveville, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von La Baroche];
Fust, Till Jonas, von Ittigen, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern)].
Publikationsnummer: SR01-0000010390, Handelsregister-Amt Zürich
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 18.12.2023, Mehrfache Veröffentlichung: 14.12.2023, 15.12.2023 Öffentlich einsehbar bis: 18.12.2026 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich Im Auftrag von: StarragTornos Group AG, Seebleichestrasse 61, 9404 Rorschacherberg Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Tornos Holding AG mit StarragTornos Group AG
Kontaktstelle: StarragTornos Group AG Seebleichestrasse 61
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.