Zweigniederlassungen (4)
Auskünfte zu Spornberger Dienstleistungen GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Spornberger Dienstleistungen GmbH
- Spornberger Dienstleistungen GmbH aus Degersheim ist im Bereich «Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen» tätig und aktiv.
- Das Management der am 24.12.1999 gegründeten Firma Spornberger Dienstleistungen GmbH besteht aus 5 Personen.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 26.08.2021, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma Spornberger Dienstleistungen GmbH ist unter der UID CHE-106.844.623 eingetragen.
- Unternehmen mit derselben Adresse wie Spornberger Dienstleistungen GmbH: KHG Holzbau AG, KHG Immo AG.
Management (5)
neuste Zeichnungsberechtigte
Rolf Arthur Oehler,
Fabienne Klauser,
Rolf Spornberger,
Rosmarie Spornberger-Gemperli
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.12.1999
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Degersheim
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.4.047.359-0
UID/MWST
CHE-106.844.623
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erbringung von Beratungen und Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Unternehmensführung, Unternehmensorganisation, Verkauf, Marketing und Vermittlung sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Spornberger Gipsergeschäft GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Spornberger Dienstleistungen GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005278292, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Spornberger Dienstleistungen GmbH, in Degersheim, CHE-106.844.623, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, S.0, Publ. 1066453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Peter, von Amden, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehler, Rolf, von Balgach, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1066453, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Spornberger Gipsergeschäft GmbH, in Degersheim, CH-320.4.047.359-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 972499).
Statutenänderung:
30.08.2013.
Firma neu:
Spornberger Dienstleistungen GmbH.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungen und Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Unternehmensführung, Unternehmensorganisation, Verkauf, Marketing und Vermittlung sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Martin, von Eschenbach SG, in Wolfertswil (Degersheim), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
S2R Immobilien AG (CH-320.3.069.044-7), in Flawil, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spornberger, Rolf, von Flawil und Egnach, in Degersheim, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Eberle, Peter, von Amden, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klauser, Fabienne, von Nesslau, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Flawil].[gestrichen: Wil SG].[gestrichen: Uzwil].[gestrichen: St. Gallen].
Publikationsnummer: 972499, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Spornberger Gipsergeschäft GmbH, in Degersheim, CH-320.4.047.359-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2011, Publ. 6137374). [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Martin, von Eschenbach SG, in Wolfertswil (Degersheim), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: von St. Gallenkappel].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.