Auskünfte zu SIV AG für Immobilieninvestment
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber SIV AG für Immobilieninvestment
- SIV AG für Immobilieninvestment mit Sitz in Waldstatt ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen». SIV AG für Immobilieninvestment ist aktiv.
- Die Firma wurde am 28.06.2021 gegründet.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 22.05.2024.
- Die Firma SIV AG für Immobilieninvestment ist unter der UID CHE-383.355.169 eingetragen.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: Estatement Generalunternehmung GmbH, Nival AG, Sternen Restaurant Yener.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.06.2021
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Waldstatt
Handelsregisteramt
AR
Handelsregister-Nummer
CH-320.3.091.845-3
UID/MWST
CHE-383.355.169
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanzierungen, Investment, Management und Immobilien und vergibt Darlehen. Des Weiteren kann die Gesellschaft Neu- sowie Umbauten und Renovationsarbeiten durchführen sowie als Total- oder Generalunternehmerin tätig sein. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder mit solchen fusionieren. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien und Lizenzen erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie in irgendeiner Form Patente, Marken, Designrechte, Urheberrechte sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- SIV AG Immobilieninvestment
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: SIV AG für Immobilieninvestment
Publikationsnummer: HR02-1006037027, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
SIV AG für Immobilieninvestment, in St. Gallen, CHE-383.355.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2024, Publ. 1005993646). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Waldstatt im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1006036960, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
SIV AG für Immobilieninvestment, bisher in St. Gallen, CHE-383.355.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2024, Publ. 1005993646).
Statutenänderung:
14.05.2024.
Sitz neu:
Waldstatt.
Domizil neu:
Urnäscherstrasse 14, 9104 Waldstatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camen, Claudio, von Surses, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klarer, Florian, von Appenzell, in Speicherschwendi (Speicher), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruch, Hans Rudolf, von Eriswil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mettler, Werner Hans, von Neckertal, in Tarlac Concepcion (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005993646, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
SIV AG für Immobilieninvestment, in St. Gallen, CHE-383.355.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thürlimann, Andres Philippe, von Häggenschwil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel-Bock, Christoph Peter, von Goldach, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camen, Claudio, von Surses, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klarer, Florian, von Appenzell, in Speicherschwendi (Speicher), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.