Auskünfte zu PRINOVA AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber PRINOVA AG
- PRINOVA AG in Winterthur ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)». PRINOVA AG ist aktiv.
- Im Management sind 5 aktive Personen eingetragen.
- Am 27.02.2024 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister ZH mit der UID CHE-107.459.647 eingetragen.
- Agro-Office AG, Möbel Tamburro AG, Performance Forge GmbH haben die gleiche Adresse wie PRINOVA AG.
Management (5)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
David Wächter,
Beat Küttel,
Oliver Philipp Stauffer,
Loredana Amianto,
Sandra Stauffer
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
10.03.1993
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Winterthur
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.003.546-7
UID/MWST
CHE-107.459.647
Branche
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit, den Import und Export von allen Bedarfsartikeln. Die Firma übernimmt Vertretungen vom In- und Ausland und führt Markteinführungen im In- und Ausland durch. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Allfinanz & Treuhand AG in Liquidation | Kloten | 05.10.2001 | 22.01.2018 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- PRINOVA LTD.
- PRINOVA SA
- PRINOVA CORP.
- PRINOVA INC.
- Prinova Inc.
- Prinova Ltd
- Prinova AG
- Prinova SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: PRINOVA AG
Publikationsnummer: HR02-1005971281, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PRINOVA AG, in Winterthur, CHE-107.459.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821207).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Beat, von Vitznau, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wächter, David, von Zürich, in Embrach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stauffer, Oliver, von Rüti bei Büren, in Wilen (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004821207, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PRINOVA AG, in Seuzach, CHE-107.459.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4065649).
Statutenänderung:
28.01.2020.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Stegackerstrasse 2, 8409 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wächter, David, von Zürich, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4065649, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PRINOVA AG, in Seuzach, CHE-107.459.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4007467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Philipp Michael, von Rüti bei Büren, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauffer, Heidi Elsbeth, von Rüti bei Büren, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauffer, Siegfried Herbert, von Rüti bei Büren, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Oliver, von Rüti bei Büren, in Wilen (TG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wil (SG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küttel, Beat, von Vitznau, in Seuzach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amianto, Loredana, italienische Staatsangehörige, in Seuzach, mit Einzelprokura;
Stauffer, Sandra, von Rüti bei Büren und Capriasca, in Wilen (TG), mit Einzelprokura.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.