Auskünfte zu Müve Biel-Seeland AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Müve Biel-Seeland AG
- Müve Biel-Seeland AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Brügg BE. Müve Biel-Seeland AG gehört zur Branche «Abfallsammlung und Beseitigung» und ist aktuell aktiv.
- Müve Biel-Seeland AG hat 16 Personen im Management.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 24.07.2024.
- Im Handelsregister ist die Firma Müve Biel-Seeland AG unter UID CHE-107.547.955 eingetragen.
- ARA Region Biel AG, Remo Recycling AG, ST Biel-Seeland AG sind an derselben Adresse eingetragen.
Management (16)
neueste Verwaltungsräte
Patrick Villard,
Simon Loosli,
Franz Kölliker,
Thomas Wenk,
Lena Maria Frank
Geschäftsleitung
Florim Berisha,
Patrik Locher,
Pascal Lötscher,
Claudia Heinzer,
Andreas Schluep
neuste Zeichnungsberechtigte
Florim Berisha,
Franz Kölliker,
Lena Maria Frank,
Patrik Locher,
Pascal Lötscher
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.12.1993
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Brügg
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-073.3.005.139-0
UID/MWST
CHE-107.547.955
Branche
Abfallsammlung und Beseitigung
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Vermeidung und Verminderung von Abfällen aller Art und deren Übernahme aus der Abfalleitbild-Kehrichtregion Biel zur Verwertung, Unschädlichmachung und Befestigung.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Revisia AG | Biel/Bienne | 24.07.2024 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Audizia AG | Brügg | 10.01.2019 | 23.07.2024 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Müve Biel-Seeland AG
Publikationsnummer: HR02-1006092451, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Müve Biel-Seeland AG, in Brügg, CHE-107.547.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2023, Publ. 1005863244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlethaler, Beat, von Bettenhausen, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Racordon, Roger Pierre, von Alle, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Audizia AG (CHE-329.088.537), in Brügg BE (Brügg), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Simon, von Eriswil, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villard, Patrick, von Sauge, in Merzligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Revisia AG (CHE-105.928.909), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005863244, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Müve Biel-Seeland AG, in Brügg, CHE-107.547.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2023, Publ. 1005652631).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berisha, Florim, österreichischer Staatsangehöriger, in Belp, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005652631, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Müve Biel-Seeland AG, in Brügg, CHE-107.547.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Philipp Emanuel, von Bern, in Siselen BE (Siselen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meichtry, Marc, von Leukerbad, in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaggi, Beat, von Orpund, in Radelfingen b. Aarberg (Radelfingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kölliker, Franz, von Rohrbach, in Brügg BE (Brügg), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenk, Thomas, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.