Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Montages AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
04.12.1997
Löschung im Handelsregister
08.08.2019
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.020.262-2
UID/MWST
CHE-108.844.605
Branche
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Entwicklung, Beratung sowie die Schulung hinsichtlich der Anwendung, Weiterentwicklung und Kommerzialisierung von mathematischen Methoden im Bereich der Software- und Hardware-Entwicklung. Insbesondere sollen der Sprachspezifikationsformalismus Montages und das dazugehörige Refernztool Gem-Mex weiterentwickelt, standardisiert, dokumentiert und unterstützt werden. Ferner erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen auf dem Gebiete der Technologie-, der Management- und der Strategie-Beratung sowie der Software-Entwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Montages SA en liquidation
- Montages Ltd. in liquidation
- Montages Ltd
- Montages SA
- Montages AG
- A4M applied formal methods AG
- Applied Formal Methods Institute Inc
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Montages AG in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1004691936, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Montages AG in Liquidation, in Zürich, CHE-108.844.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3906653). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Publikationsnummer: 3906653, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Montages AG, in Zürich, CHE-108.844.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2015, Publ. 2394641).
Firma neu:
Montages AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Montages SA en liquidation) (Montages Ltd. in liquidation).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kutter, Philipp, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2394641, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Montages AG, in Zürich, CHE-108.844.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S. 25, Publ. 4931618).
Domizil neu:
Brauerstrasse 3, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haussmann, Florian, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kutter, Philipp, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].