Auskünfte zu MB Service & Sale AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber MB Service & Sale AG
- MB Service & Sale AG hat den Sitz in Hinteregg und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Sonstige Dienstleistungen Verkehr».
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 15.05.2024. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma MB Service & Sale AG lautet CHE-102.371.548.
- bon Huis AG, DavDom AG, F&C Bau GmbH haben die gleiche Adresse wie MB Service & Sale AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.05.2001
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Egg
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.024.546-7
UID/MWST
CHE-102.371.548
Branche
Sonstige Dienstleistungen Verkehr
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Beratung und Transportvermittlung. Ausserdem kann die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art, den Im- und Export sowie die Vermietung von Fahrzeugen betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Verfida Revision AG | Freienbach | <2004 | 10.12.2008 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- ABS Air Broker Service AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: MB Service & Sale AG
Publikationsnummer: HR02-1006032117, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ABS Air Broker Service AG, in Zürich, CHE-102.371.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S.26, Publ. 6018576).
Statutenänderung:
25.04.2024.
Firma neu:
MB Service & Sale AG.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Im Neuhaus 2, 8132 Hinteregg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Beratung und Transportvermittlung. Ausserdem kann die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art, den Im- und Export sowie die Vermietung von Fahrzeugen betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrera Marina, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blagojevic, Milan, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6018576, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ABS Air Broker Service AG, in Zürich, CH-020.3.024.546-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 36, Publ. 4776358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Alexander, von Arbon, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrera Marina, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4776358, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ABS Air Broker Service AG, in Zürich, CH-020.3.024.546-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2008, S. 23, Publ. 4645548).
Statutenänderung:
27.11.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und die Vermittlung von Flugstunden bei diversen Airlines und den Verkauf von Flügen an Kunden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrera, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Verfida Revision AG, in Freienbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Alexander, von Arbon, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].