Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Hauptsitz
Weitere Zweigniederlassungen (2)
Auskünfte zu Käser AG, Elektro + Telekommunikation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
21.04.1987
Löschung im Handelsregister
26.09.2012
Rechtsform
Zweigniederlassung mit Hauptsitz in CH
Rechtssitz der Firma
Wangen bei Olten
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-249.9.004.515-5
UID/MWST
CHE-401.465.177
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Projektierung und Ausführung von Elektro- und Telekommunikations-Anlagen sowie Fabrikation von und Handel mit dafür zur Verwendung gelangenden Apparaten und Materialien. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Käser AG, Elektrische Installationen
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Käser AG, Elektro + Telekommunikation
Publikationsnummer: 6864696, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Käser AG, Elektro + Telekommunikation, in Wangen bei Olten, CH-249.9.004.515-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2008, S. 14, Publ. 4653460).
mit Hauptsitz in:
Olten. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 4653460, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Käser AG, Elektro + Telekommunikation, in Wangen bei Olten, CH-249.9.004.515-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.1999, S. 8312).
mit Hauptsitz in:
Olten.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-249.3.000.255-1.
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Personalmutation gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV, da nachgenannte Personen am Hauptsitz eingetragen sind.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Debrunner, Dr. Peter, von Mettendorf, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stampfli, Maurice, von Burgäschi, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Gerber, Dieter, von Langnau im Emmental, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huonder, Bruno, von Disentis/Mustér, in Feuerthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Käser AG, Elektro + Telekommunikation, Z w e i g n i e d e r l a s s u n g in W a n g e n b e i O l t e n (SHAB Nr. 247 vom 21.12.1998, S. 8693), mit Hauptsitz in Olten.
Neues Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien:
Bruno Huonder, von Disentis/Mustér, in Feuerthalen.