Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Fragale + Co. Treuhand
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.03.2006
Löschung im Handelsregister
13.09.2006
Rechtsform
Kollektivgesellschaft
Rechtssitz der Firma
Wettingen
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-400.2.027.139-4
UID/MWST
CHE-112.819.740
Branche
Treuhändische Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Führen eines Treuhand- und Maklerbüros sowie Anbieten von Übersetzungen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fragale + Co. Treuhand
Publikationsnummer: 3548326, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Fragale + Co. Treuhand, in Wettingen, CH-400.2.027.139-4, Führen eines Treuhand- und Maklerbüros, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2006, S. 1, Publ. 3294392). Die Gesellschaft hat sich aufgelöst. Die Liquidation ist durchgeführt. Die Firma ist erloschen.
Publikationsnummer: 3294392, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Fragale + Co. Treuhand, in Wettingen, CH-400.2.027.139-4, Landstrasse 111, 5430 Wettingen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
24.01.2006.
Zweck:
Führen eines Treuhand- und Maklerbüros sowie Anbieten von Übersetzungen.
Eingetragene Personen:
Fragale, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Boullosa, Diego, spanischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Vigliotti-Lopez, Gregoria, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Tambone, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Asani, Arif, mazedonischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.