Roger Werner
domicilié à Thalwil, de Merishausen Mandats actifs: Pfullendorfer Tor-Systeme Schweiz AG, FTV Trading AG et plus Connecté à: Florian Hügle, Reinhard Hügle, Trevor Mills Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Werner" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Werner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Werner" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Werner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roger Werner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roger Werner
Autres travaux de construction
Gestion de fonds
Exploitation des autres institutions financières
Autres travaux de construction
Gestion de fonds
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Roger Werner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roger Werner
Numéro de publication: HR02-1005603030, Registre du commerce Zurich, (20)
IIFB Internationales Institut für Bankentests GmbH, in Zürich, CHE-109.625.431, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Roger, von Merishausen, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Numéro de publication: HR02-1005223236, Registre du commerce Zoug, (170)
Gruener Janura AG, in Zug, CHE-114.686.409, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005068631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Roger, von Merishausen, in Gattikon , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andrea Silvia, von Spiringen, in Glarus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004746818, Registre du commerce Zurich, (20)
GMPI Consulting AG, in Zürich, CHE-113.451.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2012, S.0, Publ. 6918638).
Firma neu:
GMPI Consulting AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.10.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Roger, von Merishausen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].