Hans Ulrich Steiner
domicilié à Walkringen, de Ringgenberg (BE) Mandats actifs: Woodstone AG Connecté à: Nicolas Steiner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Ulrich Steiner" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Ulrich Steiner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Ulrich Steiner" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Ulrich Steiner".
|
|
Hans Ulrich Steiner
domicilié à Fällanden, de Zürich et Oberkulm Mandats actifs: Armatron AG Connecté à: Marc Thomas Steiner, Raphaela Barbara Steiner, Daniela Steiner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Ulrich Steiner" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Ulrich Steiner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Ulrich Steiner" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Ulrich Steiner".
|
|
Hans Ulrich Steiner
domicilié à Wabern, de Dürrenäsch et Bern Mandats actifs: Waaghausgasse 7 AG, Prosperitas AG Immobiliengesellschaft Connecté à: Peter Luginbühl, Otto Cadegg, Daniel Müller-Ryser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Ulrich Steiner" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Ulrich Steiner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Ulrich Steiner" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Ulrich Steiner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Ulrich Steiner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Ulrich Steiner
Exploitation des autres institutions financières
Autres commerces avec des biens divers
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bâtiments général
Exploitation des autres institutions financières
Autres commerces avec des biens divers
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bâtiments général
Personnes privées avec le nom Hans Ulrich Steiner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Ulrich Steiner
Numéro de publication: HR02-1005064776, Registre du commerce Zurich, (20)
Armatron AG, in Fällanden, CHE-103.394.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2013, S.0, Publ. 960977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Hildegard, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Marc Thomas, von Zürich und Oberkulm, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, Daniela, von Zürich und Oberkulm, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Steiner, Hans Ulrich, von Zürich und Oberkulm, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Steiner, Raphaela, von Winterthur, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1264323, Registre du commerce Berne, (36)
Steiner Thun GmbH, in Thun, CHE-106.551.486, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7030174).
Statuten neu:
06.12.2013.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 40'000.00 um CHF 60'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.12.2013 und Bilanz per 31.07.2013 mit Aktiven von CHF 265'719.53 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 224'521.65 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.00.
Firma neu:
Steiner Thun AG.
Zweck neu:
Haustechnik- und Industrieanlagen;
Sanitär- und Heizungsinstallationen;
Kauf, Verwaltung, Verkauf von Grundstücken.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Hans Ulrich, von Linden, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, René, von Linden, in Thun, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 7009414, Registre du commerce Berne, (36)
Steiner Thun GmbH, in Thun, CH-092.2.004.921-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2012, Publ. 6519956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Samuel, von Schangnau, in Worb, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Hans Ulrich, von Linden, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].