Dr. Martin Künzli
domicilié à Küsnacht, de Küsnacht (ZH), Zürich et Muhen Mandats actifs: IMMOBILIENPARTNER AG, Elisabeth Weber-Stiftung et plus Connecté à: Thomas Andres Allemann, Beat Rohrer, Peter Ernst Müller et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Martin Künzli" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Martin Künzli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Martin Künzli" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Martin Künzli".
|
|
Martin Künzli
domicilié à Gossau, de Gossau (ZH) Mandats actifs: Künzli & Stahel AG Connecté à: Susanna Maag-Künzli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Künzli" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Künzli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Künzli" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Künzli".
|
|
Martin Künzli
domicilié à Hochwald, de Basel Mandats actifs: Kompotoi AG, Healthcare Quadrant GmbH in Liq. et plus Connecté à: Marcos Garcia Tomé, Jonas Casanova, Markus Lüthi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Künzli" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Künzli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Künzli" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Künzli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Künzli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Künzli
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des sociétés de participation
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Service concernant conseil aux entreprises
Services fiduciaires
Location de machines et d’autres biens mobiliers
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des sociétés de participation
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Service concernant conseil aux entreprises
Services fiduciaires
Location de machines et d’autres biens mobiliers
Personnes privées avec le nom Martin Künzli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Künzli
Numéro de publication: HR02-1005789989, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Healthcare Quadrant GmbH, in Basel, CHE-222.401.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, S.0, Publ. 3104051).
Firma neu:
Healthcare Quadrant GmbH in Liq..
Uebersetzungen der Firma neu:
(Healthcare Quadrant Sàrl en liq.) (Healthcare Quadrant LLC in liq.). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Martin, von Basel, in Hochwald, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005760045, Registre du commerce Zoug, (170)
W & C Vermögensverwaltungs AG, in Zug, CHE-102.717.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Martin, von Basel, in Hochwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005655823, Registre du commerce Zurich, (20)
Kompotoi Family AG, in Winterthur, CHE-194.415.952, Zürcherstrasse 254, 8406 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.12.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten sowie das Veräussern von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft lizenziert Rechte an andere Gesellschaften und erbringt anderen Gesellschaften Dienstleistungen im Bereich Management, IT, Human Resources, etc. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 1'597'999.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'597'999.00.
Aktien:
1'597'999 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 01.12.2022 1'830 Namenaktien zu CHF 100.00 der Kompotoi AG, in Winterthur (CHE-420.364.571), wofür 1'597'999 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Casanova, Jonas, von Brienz (BE), in Wila, Mitglied der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garcia Tomé, Marcos, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Markus, von Signau, in Köniz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Marc André, von Langnau im Emmental, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kästli, Rolf, von Seedorf (BE), in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Martin, von Basel, in Hochwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
NRP Audit GmbH (CHE-108.706.073), in Schlieren, Revisionsstelle.