Abdallah Chatila
domicilié à Cologny, de Genève Mandats actifs: Lake Geneva Prestige SA, m3 REAL ESTATE SA et plus Connecté à: Juan Carlos Martin, Alexandre Baudoin, Renaud Marcel Julien Vincendon et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Abdallah Chatila" à jour.Vous suivez maintenant "Abdallah Chatila".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Abdallah Chatila" à jour.Vous suivez maintenant "Abdallah Chatila".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Abdallah Chatila
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Abdallah Chatila
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Autres commerces avec des biens divers
Gestion d’entreprise et administration
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Recherche et développement
Exploiter des etablissement de restauration
Commerce de biens de consommation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Autres commerces avec des biens divers
Gestion d’entreprise et administration
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Recherche et développement
Exploiter des etablissement de restauration
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Abdallah Chatila
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Abdallah Chatila
Numéro de publication: 3037119, Registre du commerce Zoug, (170)
Brillant Real Estate AG, in Zug, CHE-297.295.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2011, Publ. 6415456).
Domizil neu:
c/o Curator & Horwath AG, Zweigniederlassung Zug , Industriestrasse 7, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuy, Claude Alexandre, von Endingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chatila, Abdallah, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2664097, Registre du commerce Zoug, (170)
Diamond Trading and Advisory SA, in Zug, CHE-112.706.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6735290).
Statutenänderung:
28.01.2016.
Firma neu:
VIP Real Estate AG.
Zweck neu:
Vermittlung, Management und Verwaltung von Immobilien, Mobilien und Lizenzen sowie Erbringung damit zusammenhängender Beratungs- und anderer Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halpern, Michael, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Astorina, Teresa, von Prez-vers-Noréaz, in Freienbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Chatila, Abdallah, von Genève, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Genève].
Numéro de publication: 1085303, Registre du commerce Zoug, (170)
SKYMOON AG, in Zug, CH-660.0.875.010-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2012, Publ. 6549070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halpern, Michael Isaak, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chatila, Abdallah, von Genève, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.